Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)
3 Mayıs 1920 / 24 Ocak 1921
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Mustafa Fevzi Paşa (Çakmak)
24 Ocak 1921 / 19 Mayıs 1921
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Mustafa Fevzi Paşa (Çakmak)
19 Mayıs 1921 / 9 Temmuz 1922
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Hüseyin Rauf Bey (Orbay)
12 Temmuz 1922 / 4 Ağustos 1923
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Ali Fethi Bey (Okyar)
14 Ağustos 1923 / 27 Ekim 1923
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Cumhuriyet Dönemi:
Mustafa İsmet Paşa (İnönü),
1. hükûmeti 1 Kasım 1923 / 6 Mart 1924
Halk Fırkası
Mustafa İsmet Paşa (İnönü),
2. hükûmeti 6 Mart 1924 / 22 Kasım 1924
Halk Fırkası
Ali Fethi Bey
22 Kasım 1924 / 3 Mart 1925
Cumhuriyet Halk Fırkası
Mustafa İsmet Paşa (İnönü),
3. hükûmeti 4 Mart 1925 / 1 Kasım 1927
Cumhuriyet Halk Fırkası
Mustafa İsmet Paşa (İnönü),
4. hükûmeti 1 Kasım 1927 / 27 Eylül 1930
Cumhuriyet Halk Fırkası
Mustafa İsmet Paşa (İnönü),
5. hükûmeti 27 Eylül 1930 / 4 Mayıs 1931
Cumhuriyet Halk Fırkası
Mustafa İsmet Paşa (İnönü),
6. hükûmeti 4 Mayıs 1931 / 1 Mart 1935
Cumhuriyet Halk Fırkası
Mustafa İsmet İnönü,
7. hükûmeti 1 Mart 1935 / 25 Ekim 1937
Cumhuriyet Halk Partisi
Mahmud Celal Bayar,
1. hükûmeti 25 Ekim 1937 / 11 Kasım 1938
Cumhuriyet Halk Partisi
Mahmud Celal Bayar,
2. hükümeti 11 Kasım 1938 / 25 Ocak 1939
Cumhuriyet Halk Partisi
Refik İbrahim Saydam,
1. hükümeti 25 Ocak 1939 / 3 Nisan 1939
Cumhuriyet Halk Partisi
Refik İbrahim Saydam,
2. hükümeti 3 Nisan 1939 / 8 Temmuz 1942
Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Fikri Tüzer
8 Temmuz 1942 / 9 Temmuz 1942
Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Şükrü Saraçoğlu,
1. hükümeti 9 Temmuz 1942 / 9 Mart 1943
Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Şükrü Saraçoğlu,
2. hükümeti 9 Mart 1943 / 7 Ağustos 1946
Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Recep Peker
7 Ağustos 1946 / 10 Eylül 1947
Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Hüsnü Saka,
1. hükümeti 10 Eylül 1947 / 10 Haziran 1948
Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Hüsnü Saka,
2. hükümeti 10 Haziran 1948 / 16 Ocak 1949
Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Şemsettin Günaltay
16 Ocak 1949 / 22 Mayıs 1950
Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Adnan Ertekin Menderes,
1. hükümeti 22 Mayıs 1950 / 9 Mart 1951
DP
Ali Adnan Ertekin Menderes,
2. hükümeti 9 Mart 1951 / 17 Mayıs 1954
DP
Ali Adnan Ertekin Menderes,
3. hükümeti 17 Mayıs 1954 / 9 Aralık 1955
DP
Ali Adnan Ertekin Menderes,
4. hükümeti 9 Aralık 1955 / 25 Kasım 1957
DP
Ali Adnan Ertekin Menderes,
5. hükümeti 25 Kasım 1957 / 27 Mayıs 1960
DP
Cemal Gürsel,
1. hükümeti 27 Mayıs 1960 / 5 Ocak 1961
Sivil olmayan hükümet
Cemal Gürsel,
2. hükümeti 5 Ocak 1961 / 27 Ekim 1961
Sivil olmayan hükümet
Emin Fahrettin Özdilek
27 Ekim 1961 / 20 Kasım 1961
Sivil olmayan hükümet
Mustafa İsmet İnönü,
8. hükümeti 20 Kasım 1961 / 25 Haziran 1962
Cumhuriyet Halk Partisi
Mustafa İsmet İnönü,
9. hükümeti 25 Haziran 1962 / 25 Aralık 1963
Cumhuriyet Halk Partisi
Mustafa İsmet İnönü,
10. hükümeti 25 Aralık 1963 / 20 Şubat 1965
Cumhuriyet Halk Partisi
Suad Hayri Ürgüplü
20 Şubat 1965 / 27 Ekim 1965
AP
Sami Süleyman Gündoğdu Demirel,
1. hükümeti 27 Ekim 1965 / 3 Kasım 1969
AP
Sami Süleyman Gündoğdu Demirel,
2. hükümeti 3 Kasım 1969 / 6 Mart 1970
AP
Sami Süleyman Gündoğdu Demirel,
3. hükümeti 6 Mart 1970 / 26 Mart 1971
AP
İsmail Nihat Erim,
1. hükümeti 26 Mart 1971 / 11 Aralık 1971
Milli Birlik hükümeti
İsmail Nihat Erim,
2. hükümeti 11 Aralık 1971 / 22 Mayıs 1972
Milli Birlik hükümeti
Ferit Sadi Melen
22 Mayıs 1972 / 15 Nisan 1973
Geçici hükümet
Mehmet Naim Talu
15 Nisan 1973 / 26 Ocak 1974
Geçici hükümet
Mustafa Bülend Ecevit,
1. hükümeti 26 Ocak 1974 / 17 Kasım 1974
Cumhuriyet Halk Partisi
Mahmut Sadi Irmak 17 Kasım 1974 / 31 Mart 1975
Geçici hükümet
Sami Süleyman Gündoğdu Demirel,
4. hükümeti 31 Mart 1975 / 21 Haziran 1977
AP
Mustafa Bülend Ecevit,
2. hükümeti 21 Haziran 1977 / 21 Temmuz 1977
Cumhuriyet Halk Partisi
Sami Süleyman Gündoğdu Demirel,
5. hükümeti 21 Temmuz 1977 / 5 Ocak 1978
AP
Mustafa Bülent Ecevit,
3. hükümeti 5 Ocak 1978 / 12 Kasım 1979
Cumhuriyet Halk Partisi
Sami Süleyman Gündoğdu Demirel,
6. hükümeti 12 Kasım 1979 / 12 Eylül 1980
AP
Saim Bülend Ulusu
21 Eylül 1980 / 13 Aralık 1983
Sivil olmayan hükümet
Turgut Özal,
1. hükûmeti 13 Aralık 1983 / 21 Aralık 1987
Anavatan Partisi
Turgut Özal,
2. hükûmeti 21 Aralık 1987 / 31 Ekim 1989
Anavatan Partisi
Ali Hüsrev Bozer
31 Ekim 1989 / 9 Kasım 1989
Anavatan Partisi
Yıldırım Akbulut
9 Kasım 1989 / 23 Haziran 1991
Anavatan Partisi
Ahmet Mesut Yılmaz,
1. hükümeti 23 Haziran 1991 / 20 Kasım 1991
Anavatan Partisi
Sami Süleyman Gündoğdu Demirel,
7. hükümeti 20 Kasım 1991 / 16 Mayıs 1993
Doğru Yol Partisi
Tansu Penbe Çiller,
1. hükümeti 25 Haziran 1993 / 5 Ekim 1995
Doğru Yol Partisi
Tansu Penbe Çiller,
2. hükümeti 5 Ekim 1995 / 30 Ekim 1995
Doğru Yol Partisi
Tansu Penbe Çiller,
3. hükümeti 30 Ekim 1995 / 6 Mart 1996
Doğru Yol Partisi
Ahmet Mesut Yılmaz,
2. hükümeti 6 Mart 1996 / 28 Haziran 1996
Anavatan Partisi
Necmettin Erbakan
28 Haziran 1996 / 30 Haziran 1997
Refah Partisi
Ahmet Mesut Yılmaz,
3. hükümeti 30 Haziran 1997 / 11 Ocak 1999
Anavatan Partisi
Mustafa Bülent Ecevit,
4. hükümeti 11 Ocak 1999 / 28 Mayıs 1999
Demokratik Sol Parti
Mustafa Bülent Ecevit,
5. hükümeti 28 Mayıs 1999 / 19 Kasım 2002
Demokratik Sol Parti
Abdullah Gül
19 Kasım 2002 / 12 Mart 2003
Adalet ve Kalkınma Partisi
Recep Tayyip Erdoğan
12 Mart 2003 hâlâ görevde
Adalet ve Kalkınma Partisi